Sobre-Me

Escola Técnico-Profissional.pdf
Adobe Acrobat документ 4.4 MB
Universidade Estatal.pdf
Adobe Acrobat документ 5.3 MB

Я в соцсетях :))

Обменники

электронных денег:

Обменные пункты WM
SEO sprint - Всё для максимальной раскрутки!

Como aprender rapidamente a tabuada.

Resultado: fácil de lembrar, fácil de entender e fácil de usar!

 

Aqui está a tabela de multiplicação usual para os inteiros de um ate os dez:

Para aprender parece assustador. Porque precisa lembrar as 100 combinações…

Mas realmente isto e muito fácil.

Então vamos ver.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1*1=1

1*2=2

1*3=3

1*4=4

1*5=5

1*6=6

1*7=7

1*8=8

1*9=9

1*10=10

2

2*1=2

2*2=4

2*3=6

2*4=8

2*5=10

2*6=12

2*7=14

2*8=16

2*9=18

2*10=20

3

3*1=3

3*2=6

3*3=9

3*4=12

3*5=15

3*6=18

3*7=21

3*8=24

3*9=27

3*10=30

4

4*1=4

4*2=8

4*3=12

4*4=16

4*5=20

4*6=24

4*7=28

4*8=32

4*9=36

4*10=40

5

5*1=5

5*2=10

5*3=15

5*4=20

5*5=25

5*6=30

5*7=35

5*8=40

5*9=45

5*10=50

6

6*1=6

6*2=12

6*3=18

6*4=24

6*5=30

6*6=36

6*7=42

6*8=48

6*9=54

6*10=60

7

7*1=7

7*2=14

7*3=21

7*4=28

7*5=35

7*6=42

7*7=49

7*8=56

7*9=63

7*10=70

8

8*1=8

8*2=16

8*3=24

8*4=32

8*5=40

8*6=48

8*7=56

8*8=64

8*9=72

8*10=80

9

9*1=9

9*2=18

9*3=27

9*4=36

9*5=45

9*6=54

9*7=63

9*8=72

9*9=81

9*10=90

10

10*1=10

10*2=20

10*3=30

10*4=40

10*5=50

10*6=60

10*7=70

10*8=80

10*9=90

10*10=100

 

Existem dois números que se multiplicam muito facilmente. Isto é 1 e 10

Multiplicar por 1, resposta fica na mesma.

Multiplicar por 10, e necessário atribuir 0

 

 

1*1=1

....................

10*1=10

1*2=2

....................

10*2=20

1*3=3

....................

10*3=30

1*4=4

....................

10*4=40

1*5=5

....................

10*5=50

1*6=6

....................

10*6=60

1*7=7

....................

10*7=70

1*8=8

....................

10*8=80

1*9=9

....................

10*9=90

1*10=10

....................

10*10=100


 

Começamos a observar cuidadosamente e ver que a tabela é simétrica.

Afinal de contas, 1*3=3*1, … 6*1=1*6, … 7*10=10*7, e assim por diante.

Por isso vamos pintar de cor amarelo os resultados que já sabemos.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1*1=1

1*2=2

1*3=3

1*4=4

1*5=5

1*6=6

1*7=7

1*8=8

1*9=9

1*10=10

2

2*1=2

2*2=4

2*3=6

2*4=8

2*5=10

2*6=12

2*7=14

2*8=16

2*9=18

2*10=20

3

3*1=3

3*2=6

3*3=9

3*4=12

3*5=15

3*6=18

3*7=21

3*8=24

3*9=27

3*10=30

4

4*1=4

4*2=8

4*3=12

4*4=16

4*5=20

4*6=24

4*7=28

4*8=32

4*9=36

4*10=40

5

5*1=5

5*2=10

5*3=15

5*4=20

5*5=25

5*6=30

5*7=35

5*8=40

5*9=45

5*10=50

6

6*1=6

6*2=12

6*3=18

6*4=24

6*5=30

6*6=36

6*7=42

6*8=48

6*9=54

6*10=60

7

7*1=7

7*2=14

7*3=21

7*4=28

7*5=35

7*6=42

7*7=49

7*8=56

7*9=63

7*10=70

8

8*1=8

8*2=16

8*3=24

8*4=32

8*5=40

8*6=48

8*7=56

8*8=64

8*9=72

8*10=80

9

9*1=9

9*2=18

9*3=27

9*4=36

9*5=45

9*6=54

9*7=63

9*8=72

9*9=81

9*10=90

10

10*1=10

10*2=20

10*3=30

10*4=40

10*5=50

10*6=60

10*7=70

10*8=80

10*9=90

10*10=100

 

Em seguida, o meu favorito multiplicar de 9 (ou 9...)

No início temos somar os números para dar resultado 9

1+8=9

2+7=9

3+6=9

4+5=9

5+4=9

6+3=9

7+2=9

8+1=9

 

Porque nos fazemos isto?

Porque isto e nossos resultados de multiplicação de 9

 

Primeiro digito sempre em 1 menor (de digito que nos vamos multiplicar)

E segundo digito na soma deve dar o resultado =9

 

Vamos dar o exemplo:

 

9*6= 54 (5+4=9)

 

(primeiro digito sempre em 1 menor) naturalmente 6-1= 5 

(segundo digito na soma deve dar o resultado =9) 4 

 

9*8=72 (7+2=9)

 

(primeiro digito sempre em 1 menor) naturalmente 8-1= 7

(segundo digito na soma deve dar o resultado =9) 2

 

9*2=18

 

1+8

9*3=27

 

2+7

9*4=36

 

3+6

9*5=45

 

4+5

9*6=54

 

5+4

9*7=63

 

6+3

9*8=72

 

7+2

9*9=81

 

8+1

 

E fácil não?

Então já podemos pintar mais combinações em amarelo que já aprendemos.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1*1=1

1*2=2

1*3=3

1*4=4

1*5=5

1*6=6

1*7=7

1*8=8

1*9=9

1*10=10

2

2*1=2

2*2=4

2*3=6

2*4=8

2*5=10

2*6=12

2*7=14

2*8=16

2*9=18

2*10=20

3

3*1=3

3*2=6

3*3=9

3*4=12

3*5=15

3*6=18

3*7=21

3*8=24

3*9=27

3*10=30

4

4*1=4

4*2=8

4*3=12

4*4=16

4*5=20

4*6=24

4*7=28

4*8=32

4*9=36

4*10=40

5

5*1=5

5*2=10

5*3=15

5*4=20

5*5=25

5*6=30

5*7=35

5*8=40

5*9=45

5*10=50

6

6*1=6

6*2=12

6*3=18

6*4=24

6*5=30

6*6=36

6*7=42

6*8=48

6*9=54

6*10=60

7

7*1=7

7*2=14

7*3=21

7*4=28

7*5=35

7*6=42

7*7=49

7*8=56

7*9=63

7*10=70

8

8*1=8

8*2=16

8*3=24

8*4=32

8*5=40

8*6=48

8*7=56

8*8=64

8*9=72

8*10=80

9

9*1=9

9*2=18

9*3=27

9*4=36

9*5=45

9*6=54

9*7=63

9*8=72

9*9=81

9*10=90

10

10*1=10

10*2=20

10*3=30

10*4=40

10*5=50

10*6=60

10*7=70

10*8=80

10*9=90

10*10=100

 

Agora multiplica por 2, basta só somar.

 

2*2=4

 

2+2

2*3=6

 

3+3

2*4=8

 

4+4

2*5=10

 

5+5

2*6=12

 

6+6

2*7=14

 

7+7

2*8=16

 

8+8

 

Multiplicar por 4, e mesma coisa, que multiplicar por 2, duas vezes.

 

4*3=12

 

3+3=6

6+6=12

4*4=16

 

4+4=8

8+8=16

4*5=20

 

5+5=10

10+10=20

4*6=24

 

6+6=12

12+12=24

4*7=28

 

7+7=14

14+14=28

4*8=32

 

8+8=16

16+16=32

 

Vamos pintar mais combinações em amarelo que já aprendemos.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1*1=1

1*2=2

1*3=3

1*4=4

1*5=5

1*6=6

1*7=7

1*8=8

1*9=9

1*10=10

2

2*1=2

2*2=4

2*3=6

2*4=8

2*5=10

2*6=12

2*7=14

2*8=16

2*9=18

2*10=20

3

3*1=3

3*2=6

3*3=9

3*4=12

3*5=15

3*6=18

3*7=21

3*8=24

3*9=27

3*10=30

4

4*1=4

4*2=8

4*3=12

4*4=16

4*5=20

4*6=24

4*7=28

4*8=32

4*9=36

4*10=40

5

5*1=5

5*2=10

5*3=15

5*4=20

5*5=25

5*6=30

5*7=35

5*8=40

5*9=45

5*10=50

6

6*1=6

6*2=12

6*3=18

6*4=24

6*5=30

6*6=36

6*7=42

6*8=48

6*9=54

6*10=60

7

7*1=7

7*2=14

7*3=21

7*4=28

7*5=35

7*6=42

7*7=49

7*8=56

7*9=63

7*10=70

8

8*1=8

8*2=16

8*3=24

8*4=32

8*5=40

8*6=48

8*7=56

8*8=64

8*9=72

8*10=80

9

9*1=9

9*2=18

9*3=27

9*4=36

9*5=45

9*6=54

9*7=63

9*8=72

9*9=81

9*10=90

10

10*1=10

10*2=20

10*3=30

10*4=40

10*5=50

10*6=60

10*7=70

10*8=80

10*9=90

10*10=100

 

 

 

 

 

Multiplicar por 3, basta somar três vezes.

 

3*3=9

 

3+3+3

3*5=15

 

5+5+5

3*6=18

 

6+6+6

3*7=21

 

7+7+7

3*8=24

 

8+8+8

 

Vamos pintar mais combinações em amarelo que já aprendemos.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1*1=1

1*2=2

1*3=3

1*4=4

1*5=5

1*6=6

1*7=7

1*8=8

1*9=9

1*10=10

2

2*1=2

2*2=4

2*3=6

2*4=8

2*5=10

2*6=12

2*7=14

2*8=16

2*9=18

2*10=20

3

3*1=3

3*2=6

3*3=9

3*4=12

3*5=15

3*6=18

3*7=21

3*8=24

3*9=27

3*10=30

4

4*1=4

4*2=8

4*3=12

4*4=16

4*5=20

4*6=24

4*7=28

4*8=32

4*9=36

4*10=40

5

5*1=5

5*2=10

5*3=15

5*4=20

5*5=25

5*6=30

5*7=35

5*8=40

5*9=45

5*10=50

6

6*1=6

6*2=12

6*3=18

6*4=24

6*5=30

6*6=36

6*7=42

6*8=48

6*9=54

6*10=60

7

7*1=7

7*2=14

7*3=21

7*4=28

7*5=35

7*6=42

7*7=49

7*8=56

7*9=63

7*10=70

8

8*1=8

8*2=16

8*3=24

8*4=32

8*5=40

8*6=48

8*7=56

8*8=64

8*9=72

8*10=80

9

9*1=9

9*2=18

9*3=27

9*4=36

9*5=45

9*6=54

9*7=63

9*8=72

9*9=81

9*10=90

10

10*1=10

10*2=20

10*3=30

10*4=40

10*5=50

10*6=60

10*7=70

10*8=80

10*9=90

10*10=100

 

Multiplicar por 5 podemos com vários métodos:

 

Repartir por 2 e quase tão facilmente, como multiplicar por 2.

 

Conclusão: para multiplicar por cinco, multiplique por dez e depois dividir por dois.

 

Por exemplo, cinco vezes oito são iguais as metades dos oitenta.

 

Cinco vezes seis são iguais as metades dos sessenta.

 

5*5=25

 

5*10=50

 

50 / 2=25

5*6=30

 

6*10=60

 

60 / 2=30

5*7=35

 

7*10=70

 

70 / 2=35

5*8=40

 

8*10=80

 

80 / 2=40

 



Multiplicar por 5 também não é necessário ensinar. Vocês só precisam de olhar para o relógio. Muitas classes que tem pendurado na parede um relógio.

 

Hora = número, que precisa multiplicar por 5

 

Minutos = nosso resultado.

 

Exemplo:

 

5*2=10, no relógio 2 horas = 10 minutos

 

5*3=15, no relógio 3 horas = 15 minutos

 

5*7=35, no relógio 7 horas = 35 minutos

 

5*9=45, no relógio 9 horas = 45 minutos

 

Fantástico, não?

 

Pintamos mais combinações em amarelo que já aprendemos.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1*1=1

1*2=2

1*3=3

1*4=4

1*5=5

1*6=6

1*7=7

1*8=8

1*9=9

1*10=10

2

2*1=2

2*2=4

2*3=6

2*4=8

2*5=10

2*6=12

2*7=14

2*8=16

2*9=18

2*10=20

3

3*1=3

3*2=6

3*3=9

3*4=12

3*5=15

3*6=18

3*7=21

3*8=24

3*9=27

3*10=30

4

4*1=4

4*2=8

4*3=12

4*4=16

4*5=20

4*6=24

4*7=28

4*8=32

4*9=36

4*10=40

5

5*1=5

5*2=10

5*3=15

5*4=20

5*5=25

5*6=30

5*7=35

5*8=40

5*9=45

5*10=50

6

6*1=6

6*2=12

6*3=18

6*4=24

6*5=30

6*6=36

6*7=42

6*8=48

6*9=54

6*10=60

7

7*1=7

7*2=14

7*3=21

7*4=28

7*5=35

7*6=42

7*7=49

7*8=56

7*9=63

7*10=70

8

8*1=8

8*2=16

8*3=24

8*4=32

8*5=40

8*6=48

8*7=56

8*8=64

8*9=72

8*10=80

9

9*1=9

9*2=18

9*3=27

9*4=36

9*5=45

9*6=54

9*7=63

9*8=72

9*9=81

9*10=90

10

10*1=10

10*2=20

10*3=30

10*4=40

10*5=50

10*6=60

10*7=70

10*8=80

10*9=90

10*10=100

 

Agora chegou o momento multiplicar por 6

Você acha que e difícil? Claro que não!

Porque você já sabe dividir por 2

Quando multiplicado por números pares, o segundo dígito é sempre a mesma coisa com o multiplicador, e o primeiro dígito, é metade do segundo dígito.

6*2 = 1 2

1 é metade do 2

6*4 = 2 4

2 é metade do 4

6*6 = 3 6

3 é metade do 6

6*8 = 4 8

4 é metade do 8

  

Mas você vai perguntar como multiplicar por números ímpares?

Claro que, multiplicar por mais próximo número par e tirar 6 

 

Por exemplo:

 

6*7= (seis multiplicar por oito e tirar 6) 48-6=42

 

6*5= (seis multiplicar por seis e tirar 6) 36-6=30

 

A nossa tabela já esta quase toda amarela! Muito bom!!!

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1*1=1

1*2=2

1*3=3

1*4=4

1*5=5

1*6=6

1*7=7

1*8=8

1*9=9

1*10=10

2

2*1=2

2*2=4

2*3=6

2*4=8

2*5=10

2*6=12

2*7=14

2*8=16

2*9=18

2*10=20

3

3*1=3

3*2=6

3*3=9

3*4=12

3*5=15

3*6=18

3*7=21

 

3*8=24

3*9=27

3*10=30

4

4*1=4

4*2=8

4*3=12

4*4=16

4*5=20

4*6=24

4*7=28

4*8=32

4*9=36

4*10=40

5

5*1=5

5*2=10

5*3=15

5*4=20

5*5=25

5*6=30

5*7=35

5*8=40

5*9=45

5*10=50

6

6*1=6

6*2=12

6*3=18

6*4=24

6*5=30

6*6=36

6*7=42

6*8=48

6*9=54

6*10=60

7

7*1=7

7*2=14

7*3=21

7*4=28

7*5=35

7*6=42

7*7=49

7*8=56

7*9=63

7*10=70

8

8*1=8

8*2=16

8*3=24

8*4=32

8*5=40

8*6=48

8*7=56

8*8=64

8*9=72

8*10=80

9

9*1=9

9*2=18

9*3=27

9*4=36

9*5=45

9*6=54

9*7=63

9*8=72

9*9=81

9*10=90

10

10*1=10

10*2=20

10*3=30

10*4=40

10*5=50

10*6=60

10*7=70

10*8=80

10*9=90

10*10=100

 

E no final basta lembrar só quatro combinações

 

7*7=49

7*8=56

8*7=56

8*8=64

 

Ah não, só três… porque 7*8=8*7

Um pouco preguiçoso ate agora tudo tão divertido e agora precisa lembrar?

 

Ok. Há um truque com dedos que vai ajudar.

Vamos marcar os nossos dedos de 5 ate 9

Depois, precisa aproximar dedos que nos queremos multiplicar.

 

 

Por exemplo: 7*8

Os dedos que vão para baixo são dezenas (são 5 dedos = 50)

 

E os dedos que vão para cima (incluindo dedos aproximados) têm multiplicar de mão esquerda para mão direita (3*2=6)

E no final o nosso resultado é: 7*8=50+6=56

 

 

Por exemplo: 8*8

Os dedos que vão para baixo são dezenas (são 6 dedos = 60)

 

E os dedos que vão para cima (incluindo dedos aproximados) têm multiplicar de mão esquerda para mão direita (2*2=4)

E no final o nosso resultado é: 8*8=60+4=64

 

 

Por exemplo: 7*7

Os dedos que vão para baixo são dezenas (são 4 dedos = 40)

 

E os dedos que vão para cima (incluindo dedos aproximados) têm multiplicar de mão esquerda para mão direita (3*3=9)

E no final o nosso resultado é: 7*7=40+9=49

 

  

Parabéns, você já sabe a tabuada de 1 até os 10.

Imprimir em PDF

Tabuada..pdf
Adobe Acrobat документ 934.9 KB
Você merece o melhor !!!
Get Adobe Flash player