Você merece o melhor !!!

 

Um truque

 

Pegue uma calculadora e digite 12345679 (todos os dígitos sem oito), pressione "X" (multiplicar) e pergunta: "Qual é o seu número favorito?".

 

Suponha, por exemplo "4", depois multiplique por 36 e do visor da calculadora aparece só os "444444444" (número favorito)!

 

Como isso é feito?

 

Muito simplesmente, é necessário na mente " número favorito " multiplicar por 9.

 

Se vai ser chamado de "8", deve ser multiplicado

12345679 por (8 x 9 =) 72 e do visor da calculadora aparece só os “888888888”.

 

Se vai ser chamado de "5", deve ser multiplicado

12345679 por (5 x 9 =) 45 e do visor da calculadora aparece só os “555555555”.



Mais um truque

 

Escreve uma longa serie de número ate 20-25, e diga que pode reproduzir número por número.

 

 E, de facto, fazendo isso de forma brilhante, apesar do facto de que os números de sequência não são visíveis quaisquer padrões.

 

O segredo é foco bastante simples - ao ridículo: você escreve consecutivos vários números do telefone.

 

Mas o primeiro número melhor meter “7” o “6” para não descobrir que isto é números do telefone.

 

Por exemplo:

 

7963414093216895402

 

7 963 - 414 - 093  216 - 895 - 402



Mais um truque interessante!

 

Pede um amigo seu (A) escrever qualquer número de três dígitos, por exemplo 725.

 

Em seguida escreve abaixo:

725       725

 

Pede outro amigo (B) escrever outro número de três dígitos, por exemplo 348.

 

Escreve abaixo:

 

725       725

348

 

Agora você também escreve o seu número. Ambos os oponentes parecem um acaso, mas na verdade não é. 

 

Antes de chama-lo, faça uma subtração mental – o numero 999, do amigo (B) 999-348=651 e este e vosso numero que escreve abaixo:

 

725       725

348       651

 

Passe os jogadores A e B na calculadora.

 Explique que necessário multiplicar dois números escritos em suas colunas, e em seguida, somar os resultados.

 

   725                           725

X               +             X

   348                           651

 

(725*348)+(725*651)=?

 

Você também faça essas operações em mente.

  

Para fazer isso e necessário subtrair um (1) do primeiro numero

 (725-1=724) e digite o resultado:

 

(725*348)+(725*651)=724

 

Depois faça uma subtração mental – o numero 999, do este resultado (999-724=275) e escreve-lo ao lado do primeiro.

 

(725*348)+(725*651)=724 275

 

Mais um exemplo:

 

Amigo A – 625

 

Amigo B – 784

 

Você   999-784=215

 

   625             625

X         +      X
   784             215

 

625-1=624

 

999-624=375


(625*784) +(625*215) = 624375

 

Vosso cálculo leva uma questão de segundos, enquanto seus jogadores será muito mais se preocupar com os cálculos.

Você merece o melhor !!!