Pagar com PayPal para

Sobre-Me

Escola Técnico-Profissional.pdf
Documento Adobe Acrobat [4.4 MB]
Baixar
Universidade Estatal.pdf
Documento Adobe Acrobat [5.3 MB]
Baixar


Pagar com PayPal para

Você merece o melhor !!!

Método SMS !!!

 

Agora bem. Se você domina a tabuada até 10, então podemos prosseguir…

Vamos ver a tabuada de 11 até 20

×

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

11*11=121

11*12=132

11*13=143

11*14=154

11*15=165

11*16=176

11*17=187

11*18=198

11*19=209

11*20=220

12

12*11=132

12*12=144

12*13=156

12*14=168

12*15=180

12*16=192

12*17=204

12*18=216

12*19=228

12*20=240

13

13*11=143

13*12=156

13*13=169

13*14=182

13*15=195

13*16=208

13*17=221

13*18=234

13*19=247

13*20=260

14

14*11=154

14*12=168

14*13=182

14*14=196

14*15=210

14*16=224

14*17=238

14*18=252

14*19=266

14*20=280

15

15*11=165

15*12=180

15*13=195

15*14=210

15*15=225

15*16=240

15*17=255

15*18=270

15*19=285

15*20=300

16

16*11=176

16*12=192

16*13=208

16*14=224

16*15=240

16*16=256

16*17=272

16*18=288

16*19=304

16*20=320

17

17*11=187

17*12=204

17*13=221

17*14=238

17*15=255

17*16=272

17*17=289

17*18=306

17*19=323

17*20=340

18

18*11=198

18*12=216

18*13=234

18*14=252

18*15=270

18*16=288

18*17=306

18*18=324

18*19=342

18*20=360

19

19*11=209

19*12=228

19*13=247

19*14=266

19*15=285

19*16=304

19*17=323

19*18=342

19*19=361

19*20=380

20

20*11=220

20*12=240

20*13=260

20*14=280

20*15=300

20*16=320

20*17=340

20*18=360

20*19=380

20*20=400

 

Existem números que se multiplicam muito facilmente. Isto é:

 

11*19=

     1*9=9

=209

12*18=

     2*8=16

=216

13*17=

     3*7=21

=221

14*16=

     4*6=24

=224

15*15=

     5*5=25

=225

 

Basta multiplicar as unidades e adicionar 2 em frente…

 

É fácil não?

 

Por exemplo:

 

12*18 = 2*8 = 16 e adicionar 2 em frente = 216 Fantástico..))

 

Que significa 200+ vosso resultado de multiplicação de números unidades.

 

Mas você vai-me perguntar porque 200 em frente?

 

Então vamos ver porque isso fica assim.

 

Existem um método muito interessante…

 

Eu chamo-lhe SMS

S-somar

M- multiplicar

S-somar

 

Para multiplicar os números com dezenas e necessário:

 

 

a.) Somar primeiro número com unidade do segundo…

Só que necessário atribuir 0 porque isso é dezenas.

 

11*19=

11+ 9

=200

12*18=

12+ 8

=200

13*17=

13+ 7

=200

14*16=

14+ 6

=200

15*15=

15+ 5

=200

 

b.) Multiplicar os números unidades.

 

11*19=

1* 9

=9

12*18=

2* 8

=16

13*17=

3* 7

=21

14*16=

4* 6

=24

15*15=

5* 5

=25

 

c.) Somar estes resultados.

 

11*19=

200+ 9

=209

12*18=

200+16

=216

13*17=

200+ 21

=221

14*16=

200+ 24

=224

15*15=

200+ 25

=225

 

Por exemplo:

 

     17*13=221

 

a.) 17*13 = 17+3 = 200(atribuir 0 porque isso é dezenas)

 

b.) 17*13 = 7*3 = 21

 

c.) Agora basta só somar 200+21=221

 

Mais um exemplo:

 

     18*12=216

 

a.) 18*12 = 18+2 = 200(atribuir 0 porque isso é dezenas)

 

b.) 18*12 = 8*2 = 16

 

c.) Agora basta só somar 200+16=216

 

Mais um exemplo:

 

     15*15=225

 

a.) 15*15 = 15+5 = 200(atribuir 0 porque isso é dezenas)

 

b.) 15*15 = 5*5 = 25

 

c.) Agora basta só somar 200+25=225

 

  

E no final nos temos:

  

11*19=(11+9=)200+(1*9=)9=209

 

12*18=(12+8=)200+(2*8=)16=216

 

13*17=(13+7=)200+(3*7=)21=221

 

14*16=(14+6=)200+(4*6=)24=224

 

15*15=(15+5=)200+(5*5=)25=225

 

Nos já sabemos que a tabela é simétrica.

 

13*17=17*13 ….. 11*19=19*11 ….. 14*16=16*14 e assim por diante…

 

Por isso vamos pintar de cor amarelo os resultados que já sabemos.

 

×

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

11*11=121

11*12=132

11*13=143

11*14=154

11*15=165

11*16=176

11*17=187

11*18=198

11*19=209

11*20=220

12

12*11=132

12*12=144

12*13=156

12*14=168

12*15=180

12*16=192

12*17=204

12*18=216

12*19=228

12*20=240

13

13*11=143

13*12=156

13*13=169

13*14=182

13*15=195

13*16=208

13*17=221

13*18=234

13*19=247

13*20=260

14

14*11=154

14*12=168

14*13=182

14*14=196

14*15=210

14*16=224

14*17=238

14*18=252

14*19=266

14*20=280

15

15*11=165

15*12=180

15*13=195

15*14=210

15*15=225

15*16=240

15*17=255

15*18=270

15*19=285

15*20=300

16

16*11=176

16*12=192

16*13=208

16*14=224

16*15=240

16*16=256

16*17=272

16*18=288

16*19=304

16*20=320

17

17*11=187

17*12=204

17*13=221

17*14=238

17*15=255

17*16=272

17*17=289

17*18=306

17*19=323

17*20=340

18

18*11=198

18*12=216

18*13=234

18*14=252

18*15=270

18*16=288

18*17=306

18*18=324

18*19=342

18*20=360

19

19*11=209

19*12=228

19*13=247

19*14=266

19*15=285

19*16=304

19*17=323

19*18=342

19*19=361

19*20=380

20

20*11=220

20*12=240

20*13=260

20*14=280

20*15=300

20*16=320

20*17=340

20*18=360

20*19=380

20*20=400

 

 

Agora você espera que nos vamos aprender mais alguns métodos para aprender o resto da tabuada?

 

Vou-lhe surpreender…

 

Método é mesmo! SMS

S-somar

M- multiplicar

S-somar

 

Então vamos praticar:

……………………………………………………………………………

 

     13*12=156

 

a.) 13*12 = 13+2 = 150(atribuir 0 porque isso é dezenas)

 

b.) 13*12 = 3*2 = 6

 

c.) Agora basta só somar 150+6=156

……………………………………………………………………………

 

     15*13=195

 

a.) 15*13 = 15+3 = 180(atribuir 0 porque isso é dezenas)

 

b.) 15*13 = 5*3 = 15

 

c.) Agora basta só somar 180+15=195

……………………………………………………………………………

 

     17*14=238

 

a.) 17*14 = 17+4 = 210(atribuir 0 porque isso é dezenas)

 

b.) 17*14 = 7*4 = 28

 

c.) Agora basta só somar 210+28=238

……………………………………………………………………………

 

     18*17=306

 

a.) 18*17 = 18+7 = 250(atribuir 0 porque isso é dezenas)

 

b.) 18*17 = 8*7 = 56

 

c.) Agora basta só somar 250+56=306

……………………………………………………………………………

 

     19*18=342

 

a.) 19*18 = 19+8 = 270(atribuir 0 porque isso é dezenas)

 

b.) 19*18 = 9*8 = 72

 

c.) Agora basta só somar 270+72=342

……………………………………………………………………………

 

Parabéns, você já sabe a tabuada de 11 até os 20

 

×

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

11*11=121

11*12=132

11*13=143

11*14=154

11*15=165

11*16=176

11*17=187

11*18=198

11*19=209

11*20=220

12

12*11=132

12*12=144

12*13=156

12*14=168

12*15=180

12*16=192

12*17=204

12*18=216

12*19=228

12*20=240

13

13*11=143

13*12=156

13*13=169

13*14=182

13*15=195

13*16=208

13*17=221

13*18=234

13*19=247

13*20=260

14

14*11=154

14*12=168

14*13=182

14*14=196

14*15=210

14*16=224

14*17=238

14*18=252

14*19=266

14*20=280

15

15*11=165

15*12=180

15*13=195

15*14=210

15*15=225

15*16=240

15*17=255

15*18=270

15*19=285

15*20=300

16

16*11=176

16*12=192

16*13=208

16*14=224

16*15=240

16*16=256

16*17=272

16*18=288

16*19=304

16*20=320

17

17*11=187

17*12=204

17*13=221

17*14=238

17*15=255

17*16=272

17*17=289

17*18=306

17*19=323

17*20=340

18

18*11=198

18*12=216

18*13=234

18*14=252

18*15=270

18*16=288

18*17=306

18*18=324

18*19=342

18*20=360

19

19*11=209

19*12=228

19*13=247

19*14=266

19*15=285

19*16=304

19*17=323

19*18=342

19*19=361

19*20=380

20

20*11=220

20*12=240

20*13=260

20*14=280

20*15=300

20*16=320

20*17=340

20*18=360

20*19=380

20*20=400

 

P.S.

Para multiplicar os números unidades e dezenas e necessário:

 

Multiplicar por 10 e depois somar o resultado com multiplicação de números unidades.

 

5*13= (5*10)+(5*3)

 

5*10=50

 

5*3=15

 

5*13=50+15=65

……………………………………………………………………………

 

6*18=(6*10)+(6*8)

 

6*10=60

 

6*8=48

 

6*18=60+48=108

……………………………………………………………………………

 

3*17=(3*10)+(3*7)

 

3*10=30

 

3*7=21

 

3*17=30+21=51

……………………………………………………………………………

 

Para multiplicar por 20 e necessário só multiplicar por 2 e atribuir 0.

 

5*20= 5*2=10 (atribuir 0) = 100

 

14*20= 14*2=28 (atribuir 0) = 280

 

18*20= 18*2=36 (atribuir 0) = 360

……………………………………………………………………………

 

Imprimir em PDF

11_x_20.pdf
Documento Adobe Acrobat [144.5 KB]
Baixar
Você merece o melhor !!!